ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
Informe ejecutivo de ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 31
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUN AND MONEY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2024 | |
CONECTA RESEARCH & CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
RODIO EUROPE SL | Consejero | 29/08/2024 | |
RODIO EUROPE SL | Presidente | 29/08/2024 | |
RODIO EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2024 | |
AMBER MARKETING RESEARCH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2024 | |
DIGITAL INSIGHTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2024 | |
SALVETTI & LLOMBART SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2024 | |
UNIKAL TECH PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
UNIKAL TECH PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado | 18/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
Empresa: FUN AND MONEY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Galindo Sancho Julian
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746359, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: CONECTA RESEARCH & CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 280881, I/A 25 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: CONECTA RESEARCH & CONSULTING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 280881, I/A 25 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: RODIO EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819321, I/A 6 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: RODIO EUROPE SL
Consejero
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
Presidente
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819321, I/A 5 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: RODIO EUROPE SL
Administrador Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
- Roig Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819321, I/A 5 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: AMBER MARKETING RESEARCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 222205, I/A 14 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: AMBER MARKETING RESEARCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Amat Castro Angel
- Bermejo Morales Jose Antonio
- Jose Manuel Ferreira Simoes De Oliveira
- Moreno Neuman Nicolas
- Muñoz Rico Daniel
- Roig Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 222205, I/A 14 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: DIGITAL INSIGHTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 476041, I/A 10 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: DIGITAL INSIGHTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Jose Manuel Ferreira Simoes De Oliveira
- Mayo Subirats Emilio Antonio
- Moreno Neuman Nicolas
- Muñoz Rico Daniel
- Perez Izquierdo Cristina
- Roig Fernandez Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 476041, I/A 10 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
VER MAS ACTOS
Información de ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO
Mostramos los datos de ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALDE OLIVARES JOAQUIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos