CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
Informe ejecutivo de CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONIDOS SOLVENTES AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
RITMOS RENTABLES AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
COLORIN COLORADO EVENTOS AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
MIRMA PRODUCCIONES AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
RATONCITOS COLORAOS AIE | Administrador Mancomunado | 12/09/2024 | |
FUN AND MONEY SL | Administrador Mancomunado | 10/09/2024 | |
FUN AND MONEY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2024 | |
RODIO EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2024 | |
FUN MUSIC BUSINESS SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2024 | |
CARRILLO CONSULTORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP | Consejero Delegado Mancomunado | 13/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
Empresa: COLORIN COLORADO EVENTOS AIE
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830681, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: RITMOS RENTABLES AIE
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830680, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: RATONCITOS COLORAOS AIE
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830679, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: SONIDOS SOLVENTES AIE
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830678, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: MIRMA PRODUCCIONES AIE
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830677, I/A 1 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: FUN AND MONEY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Galindo Sancho Julian
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746359, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: FUN AND MONEY SL
Administrador Mancomunado
- Alcalde Olivares Joaquin
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Galindo Sancho Julian
- Moreno Neuman Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746359, I/A 3 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: FUN AND MONEY SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Consejero
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Galindo Sancho Julian
Presidente
Secretario
- Carrillo Fernandez Emiliano
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746359, I/A 3 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: RODIO EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Moreno Neuman Nicolas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819321, I/A 6 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: FUN MUSIC BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Carrillo Fernandez Emiliano
- Galindo Sancho Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 725983, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO
Mostramos los datos de CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO FERNANDEZ EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos