MOLINA OGEA JUAN RAMON
Informe ejecutivo de MOLINA OGEA JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA OGEA JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
0063BLANMOL SL | Liquidador Solidario | 11/01/2019 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Presidente | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Consejero | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Administrador Solidario | 03/09/2013 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE MOLINA OGEA JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA OGEA JUAN RAMON
Empresa: 0063BLANMOL SL
Liquidador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 168, S 8, H C 50493, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Liquidador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Presidente
- Molina Ogea Juan Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 168, S 8, H C 50493, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Presidente
- Molina Ogea Juan Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 167, S 8, H C 50493, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Administrador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 167, S 8, H C 50493, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Administrador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 166, S 8, H C 50493, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-15
Información de MOLINA OGEA JUAN RAMON
Mostramos los datos de MOLINA OGEA JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA OGEA JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos