BLANCO BURGO MANUEL
Informe ejecutivo de BLANCO BURGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO BURGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
0063BLANMOL SL | Liquidador Solidario | 11/01/2019 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Secretario | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Consejero | 24/03/2014 | 11/01/2019 |
0063BLANMOL SL | Administrador Solidario | 03/09/2013 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO BURGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO BURGO MANUEL
Empresa: 0063BLANMOL SL
Liquidador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 168, S 8, H C 50493, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Liquidador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Presidente
Secretario
- Blanco Burgo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 168, S 8, H C 50493, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Presidente
Secretario
- Blanco Burgo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 167, S 8, H C 50493, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Administrador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 167, S 8, H C 50493, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-15
Empresa: 0063BLANMOL SL
Administrador Solidario
- Blanco Burgo Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 166, S 8, H C 50493, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-15
Información de BLANCO BURGO MANUEL
Mostramos los datos de BLANCO BURGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO BURGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos