BLANCO GUERRERO MANUEL
Informe ejecutivo de BLANCO GUERRERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO GUERRERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALCACIN CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 05/10/2017 |
VINCULACIONES DE BLANCO GUERRERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GUERRERO MANUEL
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 168, S 8, H C 50493, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: GUADALCACIN CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Blanco Guerrero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 143, S 8, H CA 26659, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-11
Empresa: GUADALCACIN CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Blanco Guerrero Juan Antonio
- Blanco Guerrero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1661 , F 143, S 8, H CA 26659, I/A 3 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-11
Empresa: 0063BLANMOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Burgo Manuel
- Blanco Guerrero Manuel
- Molina Ogea Juan Ramon
- Rey Busto Susana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 167, S 8, H C 50493, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-15
Información de BLANCO GUERRERO MANUEL
Mostramos los datos de BLANCO GUERRERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GUERRERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos