MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION UNIVERSITAS SA | Apoderado Solidario | 30/10/2012 | 03/01/2014 |
EDITORIAL COMPLUTENSE SA | Consejero | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
GESTION UNIVERSITAS SA | Consejero | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
VINCULACIONES DE MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
Empresa: EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 25 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Empresa: GESTION UNIVERSITAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 27 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: GESTION UNIVERSITAS SA
Apoderado Solidario
- Aisa Peino Begoña
- Molina Ibañez Mercedes
Consejero
- Aisa Peino Begoña
- Carrillo Menendez Jose
- Molina Ibañez Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 26 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Empresa: EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Aisa Peino Begoña
- Carlon Ruiz Matilde
- Carrillo Menendez Jose
- Molina Ibañez Mercedes
- Perez Gonzalez Jesus
- Velazquez Vidal Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 80, S 8, H M 145725, I/A 23 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Información de MOLINA IBAÑEZ MERCEDES
Mostramos los datos de MOLINA IBAÑEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA IBAÑEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos