GESTION UNIVERSITAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GESTION UNIVERSITAS SA
CIF A80351638
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION UNIVERSITAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION UNIVERSITAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aisa Peino Begoña | Apoderado Solidario | 30/10/2012 | 03/01/2014 |
Del Campo Gutierrez Francisco | Liquidador | 12/08/2013 | 03/01/2014 |
Molina Ibañez Mercedes | Apoderado Solidario | 30/10/2012 | 03/01/2014 |
Aisa Peino Begoña | Secretario | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
Aisa Peino Begoña | Consejero | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
Carrillo Menendez Jose | Presidente | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
Carrillo Menendez Jose | Consejero | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
Molina Ibañez Mercedes | Consejero | 30/10/2012 | 12/08/2013 |
Berzosa Alonso Martinez Carlos | Presidente | 01/12/2009 | 30/10/2012 |
Berzosa Alonso Martinez Carlos | Consejero | 01/12/2009 | 30/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION UNIVERSITAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 225, S 8, H M 60868, I/A 28 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 27 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 27 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 27 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 26 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 26 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 224, S 8, H M 60868, I/A 26 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 223, S 8, H M 60868, I/A 25 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 223, S 8, H M 60868, I/A 25 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28