EDITORIAL COMPLUTENSE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Donoso Cortes, 63
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EDITORIAL COMPLUTENSE SA
CIF A81054835
Actividad Edición de libros
Página Web www.ucm.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aisa Peino Begoña | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 09/02/2015 |
Del Campo Gutierrez Francisco | Liquidador | 12/08/2013 | 09/02/2015 |
Perez Gonzalez Jesus | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 09/02/2015 |
Aisa Peino Begoña | Consejero | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
Carrillo Menendez Jose | Presidente | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
Carrillo Menendez Jose | Consejero | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
Manjon-cabeza Olmeda Araceli | Secretario | 07/08/2013 | 12/08/2013 |
Manjon-cabeza Olmeda Araceli | Consejero | 07/08/2013 | 12/08/2013 |
Molina Ibañez Mercedes | Consejero | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
Perez Gonzalez Jesus | Consejero | 13/08/2012 | 12/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDITORIAL COMPLUTENSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 82, S 8, H M 145725, I/A 26 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 25 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 25 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 25 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 24 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 81, S 8, H M 145725, I/A 24 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 80, S 8, H M 145725, I/A 23 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 80, S 8, H M 145725, I/A 23 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22512 , F 80, S 8, H M 145725, I/A 23 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-65-28