MIYAKE KOJI
Informe ejecutivo de MIYAKE KOJI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIYAKE KOJI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NINTENDO IBERICA SA | Administrador Unico | 03/08/2018 | 11/10/2022 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado Solidario | 13/07/2020 | 11/10/2022 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 13/07/2020 | 11/10/2022 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 13/02/2019 | 13/07/2020 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 03/08/2018 | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE MIYAKE KOJI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIYAKE KOJI
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 87, S 8, H M 102706, I/A 70 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Administrador Unico
- Miyake Koji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 87, S 8, H M 102706, I/A 69 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 85, S 8, H M 102706, I/A 65 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 85, S 8, H M 102706, I/A 65 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 83, S 8, H M 102706, I/A 62 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 83, S 8, H M 102706, I/A 62 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 82, S 8, H M 102706, I/A 60 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Administrador Unico
- Miyake Koji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 82, S 8, H M 102706, I/A 59 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Información de MIYAKE KOJI
Mostramos los datos de MIYAKE KOJI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIYAKE KOJI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos