LEAL GUZMAN MERCEDES
Informe ejecutivo de LEAL GUZMAN MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEAL GUZMAN MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 03/08/2018 | 13/02/2019 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2018 | 03/08/2018 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 03/10/2012 | 14/03/2018 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 14/03/2018 | |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 26/10/2009 | 03/10/2012 |
NINTENDO IBERICA SA | Apoderado | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE LEAL GUZMAN MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL GUZMAN MERCEDES
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 83, S 8, H M 102706, I/A 62 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 82, S 8, H M 102706, I/A 60 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 82, S 8, H M 102706, I/A 60 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 80, S 8, H M 102706, I/A 58 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Leal Guzman Mercedes
- Leal Guzman Mercedes
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Martinez Moya-angeler Rafael
- Pereña Lopez Luciano
- Pereña Lopez Luciano
- Shibata Satoru
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 80, S 8, H M 102706, I/A 58 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 78, S 8, H M 102706, I/A 49 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 78, S 8, H M 102706, I/A 49 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Leal Guzman Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 76, S 8, H M 102706, I/A 45 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 75, S 8, H M 102706, I/A 43 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 75, S 8, H M 102706, I/A 43 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de LEAL GUZMAN MERCEDES
Mostramos los datos de LEAL GUZMAN MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL GUZMAN MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos