ARDANUY GARCIA BELINDA
Informe ejecutivo de ARDANUY GARCIA BELINDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARDANUY GARCIA BELINDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NINTENDO OF EUROPE SE | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2024 |
VINCULACIONES DE ARDANUY GARCIA BELINDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARDANUY GARCIA BELINDA
Empresa: NINTENDO OF EUROPE AG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- Pereña Lopez Luciano
- Viudez Romero Gustavo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812872, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- Pereña Lopez Luciano
- Viudez Romero Gustavo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 89, S 8, H M 102706, I/A 72 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Ardanuy Garcia Belinda
- Bole Stephan Christian Max
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 89, S 8, H M 102706, I/A 72 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Max Bole Stephan Christian
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 87, S 8, H M 102706, I/A 70 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
Apoderado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 87, S 8, H M 102706, I/A 70 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
Apoderado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 85, S 8, H M 102706, I/A 65 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
- Pereña Lopez Luciano
Apoderado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 85, S 8, H M 102706, I/A 65 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
- Pereña Lopez Luciano
Apoderado Solidario
- Ardanuy Garcia Belinda
- Ardanuy Garcia Belinda
- De Francisco Garcia Raul
- De Francisco Garcia Raul
- Lopez Lopez Antonio
- Lopez Lopez Antonio
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 83, S 8, H M 102706, I/A 62 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Ardanuy Garcia Belinda
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Leal Guzman Mercedes
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 83, S 8, H M 102706, I/A 62 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NINTENDO IBERICA SA
Apoderado
- Ardanuy Garcia Belinda
- Del Olmo Rodriguez Maria Isabel
- Leal Guzman Mercedes
- Lopez Lopez Antonio
- Miyake Koji
- Pereña Lopez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 82, S 8, H M 102706, I/A 60 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
VER MAS ACTOS
Información de ARDANUY GARCIA BELINDA
Mostramos los datos de ARDANUY GARCIA BELINDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARDANUY GARCIA BELINDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos