MISSOTTEN ANNELIES
Informe ejecutivo de MISSOTTEN ANNELIES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MISSOTTEN ANNELIES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 30/12/2022 | 24/06/2024 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero | 07/11/2023 | 24/06/2024 |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2023 | 24/06/2024 |
VINCULACIONES DE MISSOTTEN ANNELIES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MISSOTTEN ANNELIES
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Flamee Sandro
- Missotten Annelies
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 14 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Cnossen Valeria Melissa Helen
- Manto Michele
- Missotten Annelies
Consejero
- Cnossen Valeria Melissa Helen
- Manto Michele
- Missotten Annelies
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 13 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Missotten Annelies
Consejero
- Missotten Annelies
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 57, S 8, H M 719320, I/A 11 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Flamee Sandro
- Missotten Annelies
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 53, S 8, H M 719320, I/A 7 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Información de MISSOTTEN ANNELIES
Mostramos los datos de MISSOTTEN ANNELIES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MISSOTTEN ANNELIES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos