MANTO MICHELE
Informe ejecutivo de MANTO MICHELE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANTO MICHELE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Consejero | 24/06/2024 | |
GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2024 |
VINCULACIONES DE MANTO MICHELE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANTO MICHELE
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caselli Erica
- Fernandes Antunes Rodriguez Marcio
- Fernandes Antunes Rodriguez Marcio
- Manto Michele
- Manto Michele
- Orsatti Samara
- Simonelli Tatiana
- Simonelli Tatiana
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 14 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero
- Fernandes Antunes Rodriguez Marcio
- Manto Michele
- Orsatti Samara
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 13 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Cnossen Valeria Melissa Helen
- Manto Michele
- Missotten Annelies
Consejero
- Cnossen Valeria Melissa Helen
- Manto Michele
- Missotten Annelies
Presidente
- Manto Michele
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 13 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Manto Michele
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 57, S 8, H M 719320, I/A 11 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Manto Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 57, S 8, H M 719320, I/A 11 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Abi- Saab Walid
- Manto Michele
Consejero
- Abi- Saab Walid
- Manto Michele
Presidente
Secretario
- Manto Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 51, S 8, H M 719320, I/A 5 (25/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Información de MANTO MICHELE
Mostramos los datos de MANTO MICHELE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANTO MICHELE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos