DIAZ MORENO VERONICA
Informe ejecutivo de DIAZ MORENO VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MORENO VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA SA | Consejero | 29/07/2022 |
VINCULACIONES DE DIAZ MORENO VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MORENO VERONICA
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diaz Moreno Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719320, I/A 14 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: GALAPAGOS BIOPHARMA SPAIN SL
Apoderado
- Diaz Moreno Veronica
- Linder Barcesat Valeria Anahi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40520 , F 55, S 8, H M 719320, I/A 10 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18146 , F 129, S 8, H M 132277, I/A 31 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18146 , F 129, S 8, H M 132277, I/A 31 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA SA
Consejero
- Diaz Moreno Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18146 , F 127, S 8, H M 132277, I/A 26 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Información de DIAZ MORENO VERONICA
Mostramos los datos de DIAZ MORENO VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MORENO VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos