MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
Informe ejecutivo de MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE VICENTE MIRAVETE SL | Administrador Solidario | 23/11/2018 | |
ESPECIALIDADES SANTA TERESA SL | Administrador Mancomunado | 03/10/2011 |
VINCULACIONES DE MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
Empresa: HIJOS DE VICENTE MIRAVETE SL
Administrador Solidario
- Miravete Safont Angel Vicente
- Miravete Safont Josefa Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613, L 180, F 47, S 8, H CS 4820, I/A 5 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-12
Empresa: HIJOS DE VICENTE MIRAVETE SL
Administrador Unico
- Miravete Safont Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613, L 180, F 47, S 8, H CS 4820, I/A 5 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-12
Administrador Mancomunado
- Miravete Safont Angel Vicente
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596, L 1158, F 59, S 8, H CS 34354, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-12
Empresa: CAFETERIA HOYO 10 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Marquez Jose
- Miravete Safont Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-12
Empresa: CAFETERIA HOYO 10 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Sanchez Jose
- Miravete Safont Angel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 166, S 8, H CS 36488, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12
Administrador Mancomunado
- Miravete Safont Angel Vicente
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596, L 1158, F 59, S 8, H CS 34354, I/A 1 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-12
Empresa: ESPECIALIDADES SANTA TERESA SL
Administrador Mancomunado
- Miravete Safont Angel Vicente
- Renau Balaguer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556, L 1118, F 191, S 8, H CS 32776, I/A 2 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-12
Información de MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE
Mostramos los datos de MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAVETE SAFONT ANGEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos