CAFETERIA HOYO 10 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ferrandis Salvador, S/N
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social CAFETERIA HOYO 10 SL
CIF B12930970
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAFETERIA HOYO 10 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFETERIA HOYO 10 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Marquez Jose | Administrador Unico | 18/04/2016 | 12/04/2019 |
Hernandez Marquez Jose | Liquidador | 12/04/2019 | 12/04/2019 |
Hernandez Sanchez Jose | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 12/04/2019 |
Hernandez Marquez Jose | Administrador Solidario | 18/04/2016 | |
Miravete Safont Angel Vicente | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 18/04/2016 |
ACTOS BORME DE CAFETERIA HOYO 10 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 167, S 8, H CS 36488, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-12
- Por error en el borme nº94 de fecha 21/05/14, se publico que fue designadocomo administrador solidario de la mercantil don José Hernández Sánchez, cuando lo correcto era José Hernández Márquez, siendo el resto de circunstancias personales correctas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 166, S 8, H CS 36488, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2015-145-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 166, S 8, H CS 36488, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12
Dirección:AVDA FERRANDIS SALVADOR S/N (CASTELLON DE LA PLANA)
Comienzo de operaciones:01/06/14
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Restaurantes y puestos de comidas, gestión y explotación de restaurantes, cafeterías y bares, organización de torneos y eventos deportivos y gastronómicos, comercio al por menor de material deportivo y merchandising
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646, L 1208, F 166, S 8, H CS 36488, I/A 1 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-12