RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
Informe ejecutivo de RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSQUILLETAS ARTESANAS DE CASTELLON SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2012 | 10/04/2018 |
ESPECIALIDADES SANTA TERESA SL | Administrador Unico | 31/01/2011 | 03/10/2011 |
VINCULACIONES DE RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
Administrador Mancomunado
- Miravete Safont Angel Vicente
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596, L 1158, F 59, S 8, H CS 34354, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-12
Administrador Mancomunado
- Miravete Safont Angel Vicente
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596, L 1158, F 59, S 8, H CS 34354, I/A 1 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-12
Empresa: ESPECIALIDADES SANTA TERESA SL
Administrador Unico
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556, L 1118, F 191, S 8, H CS 32776, I/A 2 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-12
Empresa: ESPECIALIDADES SANTA TERESA SL
Administrador Unico
- Renau Balaguer Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1556, L 1118, F 190, S 8, H CS 32776, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-12
Información de RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE
Mostramos los datos de RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENAU BALAGUER ANTONIO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos