MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 09/10/2019 | 23/01/2023 |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 04/12/2020 | 23/01/2023 |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 23/01/2023 | |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2017 | 03/10/2019 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2014 | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
Apoderado
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2000 , F 59, S 8, H NA 25923, I/A 60 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-31
Apoderado
- Acedo Nabal Pablo Antonio
- Cavalli Yannick
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
- Padilla Pereira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 125, S 8, H NA 25923, I/A 52 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-31
Apoderado
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 122, S 8, H NA 25923, I/A 48 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
- Rey Figueroa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4282, L 4282, F 221, S 8, H PO 28391, I/A 84 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ascaso Rafael Jose
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
- Rey Figueroa Francisco
- Saenz Sainz Lorea
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 209, S 8, H PO 28391, I/A 75 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ascaso Rafael Jose
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
- Rey Figueroa Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 209, S 8, H PO 28391, I/A 75 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322, L 3322, F 187, S 8, H PO 28391, I/A 66 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-36
Información de MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO
Mostramos los datos de MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA GUTIERREZ MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos