VILLASANTE FERRANDO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLASANTE FERRANDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE VILLASANTE FERRANDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DE ELECTRONICA Y AUTOMATISMOS SA | Apoderado Solidario | 04/09/2024 | |
TURNER CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 24/04/2024 | |
GREENCOUNTRY TOPCO SL | Apoderado Solidario | 05/09/2023 | |
GREENRIVER HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 24/08/2023 | |
ANEMOI BIDCO SA | Apoderado | 31/05/2022 | |
BAIN PROPULSION POOLCO SL | Apoderado | 01/12/2021 | |
GRUPO PAPREC SL | Apoderado Solidario | 17/11/2021 | |
CONSORCIO LOGUER SL | Apoderado Solidario | 11/02/2020 | |
KERINATE SL | Apoderado Solidario | 16/01/2019 | |
LA ESTANCIA INVESTMENT HOLDING SL | Apoderado Solidario | 01/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILLASANTE FERRANDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLASANTE FERRANDO JAVIER
Apoderado Solidario
- Alvarez Freijeiro Ana
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 660797, I/A 9 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: HEYGAZ BIOMETHANE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 795904, I/A 21 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: LUSETARI SL
Apoderado Solidario
- Andresky Christa Eger
- Baamonde Salgueiro Carmen Maria
- Bueno Raull Antonio
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46259 , F 43, S 8, H M 812590, I/A 2 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: ERG SPAIN HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Lanzas Rota Blanca Guadalupe
- Lopez De Ceballos Reyna Alvaro
- Park Shin Sora
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42662 , F 125, S 8, H M 754549, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: ERG SOLAR TABERNAS SL
Apoderado Solidario
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Lanzas Rota Blanca Guadalupe
- Lopez De Ceballos Reyna Alvaro
- Park Shin So Ra
- Villasante Ferrando Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43507 , F 126, S 8, H M 768306, I/A 6 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: ERG SOLAR ALMANSA SL
Apoderado Solidario
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Lanzas Rota Blanca Guadalupe
- Lopez De Ceballos Reyna Alvaro
- Park Shin So Ra
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43507 , F 108, S 8, H M 768305, I/A 6 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GRUPO ALDESA SA
Secretario No Consejero
- Villasante Ferrando Javier
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45699 , F 1, S 8, H M 452290, I/A 96 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: TAMPA 423 GESTION DE ACTIVOS SL
Apoderado Solidario
- Coronel De Palma De La Mata Alfonso Enrique
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Sepulveda Gimenez Jaime
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45349 , F 83, S 8, H M 797754, I/A 3 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: KINTANA 423 ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Coronel De Palma De La Mata Alfonso Enrique
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Sepulveda Gimenez Jaime
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45359 , F 15, S 8, H M 797912, I/A 4 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: MOLGREENGAS SL
Apoderado Solidario
- Coronel De Palma De La Mata Alfonso Enrique
- Del Pozo Farah Daniel Francisco
- Sepulveda Gimenez Jaime
- Villasante Ferrando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45233 , F 193, S 8, H M 795904, I/A 4 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLASANTE FERRANDO JAVIER
Mostramos los datos de VILLASANTE FERRANDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLASANTE FERRANDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos