LANUZA GONZALEZ ADRIANA
Informe ejecutivo de LANUZA GONZALEZ ADRIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LANUZA GONZALEZ ADRIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 19/07/2021 | 27/08/2024 |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 09/10/2019 | 27/08/2024 |
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA SL | Apoderado | 27/08/2024 | |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2019 | 14/08/2024 |
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 26/05/2021 | 14/08/2024 |
ASIENTOS DE CASTILLA LEON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2017 | 03/10/2019 |
ASIENTOS DE CASTILLA LEON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2015 | 20/01/2017 |
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 21/08/2014 | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE LANUZA GONZALEZ ADRIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANUZA GONZALEZ ADRIANA
Apoderado
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 25923, I/A 64 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavalli Yannick
- Gorostiza Morales Maitane
- Gorostiza Morales Maitane
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Yamane Maki
Apoderado Solidario
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 28391, I/A 101 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-36
Apoderado
- Gonzalez Brioso Antonio
- Gorostiza Morales Maitane
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Yamane Maki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2000 , F 56, S 8, H NA 25923, I/A 53 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-31
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Barreiro Dominguez Maria Del Pilar
- Gonzalez Brioso Antonio
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4342, L 4342, F 110, S 8, H PO 28391, I/A 90 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-36
Apoderado
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Miranda Gutierrez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 122, S 8, H NA 25923, I/A 48 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreiro Dominguez Maria Del Pilar
- Dias Madureira David
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4282, L 4282, F 221, S 8, H PO 28391, I/A 84 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-36
Empresa: ASIENTOS DE CASTILLA LEON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 220, S 8, H VA 19721, I/A 50 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-47
Empresa: ASIENTOS DE CASTILLA LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavat Pierre
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Mazo Gautier Juan Pedro
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 205, S 8, H VA 19721, I/A 42 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
Empresa: ASIENTOS DE CASTILLA LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lanuza Gonzalez Adriana
- Mazo Gautier Juan Pedro
- Moreno Araujo Rafael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 205, S 8, H VA 19721, I/A 42 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
Empresa: ASIENTOS DE CASTILLA LEON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lanuza Gonzalez Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 200, S 8, H VA 19721, I/A 33 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-47
VER MAS ACTOS
Información de LANUZA GONZALEZ ADRIANA
Mostramos los datos de LANUZA GONZALEZ ADRIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANUZA GONZALEZ ADRIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos