MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
Informe ejecutivo de MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 09/04/2009 | 14/10/2019 |
INDUSTRIAS DE OPTICA SA | Apoderado | 21/07/2009 | 01/06/2018 |
INDO EQUIPMENT GROUP SL | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
INDO EQUIPMENT GROUP SL | Apoderado | 23/01/2009 | 24/05/2018 |
INDO LENS GROUP SL | Apoderado | 17/12/2009 | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
Empresa: INDO LENS GROUP SL
Apoderado
- Mira Figueras Ignasi Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41408 , F 161, S 8, H B 378499, I/A 8 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
Empresa: INDUSTRIAS DE OPTICA SA
Apoderado
- Mira Figueras Ignasi Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 167, S 8, H B 28885, I/A 145 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Apoderado
- Mira Figueras Ignasi Manel
- Tintore Segura Javier
- Vidal Seguer Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40960 , F 104, S 8, H B 374054, I/A 5 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Empresa: INDO INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Mira Figueras Ignasi Manel
- Olivella Cunill Antoni
- Sabria Pitarch Juan
- Tintore Segura Javier
- Vidal Seguer Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 94, S 8, H B 11037, I/A 123 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Apoderado
- Mira Figueras Ignasi Manel
- Tintore Segura Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40960 , F 98, S 8, H B 374054, I/A 2 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Información de MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL
Mostramos los datos de MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos