MILAN CUESTA EVA
Informe ejecutivo de MILAN CUESTA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MILAN CUESTA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA GAS LICUADO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2012 | 03/12/2013 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS ATLANTICO SA | Apoderado | 12/12/2011 | 03/12/2013 |
CEPSA LUBRICANTES SA | Apoderado | 14/11/2011 | 03/12/2013 |
CEPSA LUBRICANTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE MILAN CUESTA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILAN CUESTA EVA
Empresa: CEPSA GAS LICUADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gago Maria Antonia
- Milan Cuesta Eva
- Urbita Molina Eduardo
- Venegas Clemente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14275 , F 211, S 8, H M 53167, I/A 107 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 115, S 8, H M 41831, I/A 201 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 115, S 8, H M 41831, I/A 201 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 153, S 8, H M 165825, I/A 150 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 152, S 8, H M 165825, I/A 149 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado
- Alonso Gago Maria Antonia
- Gonzalez Alcala Paloma
- Manzano Cabezudo Margarita
- Milan Cuesta Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 151, S 8, H M 165825, I/A 148 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Información de MILAN CUESTA EVA
Mostramos los datos de MILAN CUESTA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILAN CUESTA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos