MANZANO CABEZUDO MARGARITA
Informe ejecutivo de MANZANO CABEZUDO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANZANO CABEZUDO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS ATLANTICO SA | Apoderado | 12/12/2011 | 03/12/2013 |
CEPSA LUBRICANTES SA | Apoderado | 14/11/2011 | 03/12/2013 |
CEPSA GAS LICUADO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/05/2010 | 10/01/2012 |
CEPSA GAS LICUADO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2009 | 14/05/2010 |
VINCULACIONES DE MANZANO CABEZUDO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO CABEZUDO MARGARITA
Empresa: CEPSA GAS LICUADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gago Maria Antonia
- Manzano Cabezudo Margarita
- Urbita Molina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14275 , F 211, S 8, H M 53167, I/A 107 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 115, S 8, H M 41831, I/A 201 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado
- Alonso Gago Maria Antonia
- Gonzalez Alcala Paloma
- Manzano Cabezudo Margarita
- Milan Cuesta Eva
- Urbita Molina Eduardo
- Venegas Clemente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 152, S 8, H M 165825, I/A 149 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado
- Alonso Gago Maria Antonia
- Gonzalez Alcala Paloma
- Manzano Cabezudo Margarita
- Milan Cuesta Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 151, S 8, H M 165825, I/A 148 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado
- Bonet Pla Federico
- Gonzalez Alcala Paloma
- Manzano Cabezudo Margarita
- Prieto Menendez Jose-luis
- Urbita Molina Eduardo
- Venegas Clemente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 150, S 8, H M 165825, I/A 147 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: CEPSA GAS LICUADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gago Maria Antonia
- Manzano Cabezudo Margarita
- Urbita Molina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14275 , F 207, S 8, H M 53167, I/A 101 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Empresa: CEPSA GAS LICUADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gago Maria Antonia
- Manzano Cabezudo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14275 , F 207, S 8, H M 53167, I/A 101 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Empresa: CEPSA GAS LICUADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gago Antonia
- Manzano Cabezudo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14275 , F 204, S 8, H M 53167, I/A 96 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Información de MANZANO CABEZUDO MARGARITA
Mostramos los datos de MANZANO CABEZUDO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO CABEZUDO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos