COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Apoderado | 10/04/2019 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS ATLANTICO SA | Apoderado | 04/03/2010 | 12/12/2011 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS ATLANTICO SA | Apoderado | 06/04/2010 | 12/12/2011 |
CEPSA LUBRICANTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2011 | |
LUBRICANTES TURIA SA | Apoderado | 01/09/2009 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
Empresa: CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
Apoderado
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Lorenzo Gomez Alejandro Ramon
- Palenciano Hernansaiz Julian
- Talavera Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38743 , F 55, S 8, H M 65818, I/A 202 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Apoderado
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Gardel Bodoque Abel
- Milan Cuesta Eva
- Urbita Molina Eduardo
- Venegas Clemente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 115, S 8, H M 41831, I/A 201 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: CEPSA LUBRICANTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Gardel Bodoque Abel Francisco Javier
- Imaz Sobrino Juan Jose
- Milan Cuesta Eva
- Venegas Clemente Enrique
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19435 , F 153, S 8, H M 165825, I/A 150 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Apoderado
- Caño Sanchez Maria Mercedes
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Moreno Sanchiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 110, S 8, H M 41831, I/A 195 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Apoderado
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Del Moral Casarrubio Alfonso
- Perez Fonollosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10659 , F 108, S 8, H M 41831, I/A 193 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Empresa: LUBRICANTES TURIA SA
Apoderado
- Costas Lombardia Francisco Javier
- Del Moral Casarrubios Alfonso
- Perez Fenollosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 164, S 8, H V 4630, I/A 54 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-46
Información de COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS LOMBARDIA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos