MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTANEROS HNOS. CONESA SL | Administrador Unico | 12/07/2010 | 20/01/2014 |
CH. MURCIA SERVICIOS PROFESIONALES SL | Secretario | 25/08/2010 | |
CH. MURCIA SERVICIOS PROFESIONALES SL | Consejero | 25/08/2010 | |
FONTANEROS HNOS. CONESA SL | Administrador Solidario | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Administrador Unico
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 11 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-30
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Presidente
Secretario
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 25, S 8, H MU 41845, I/A 2 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Administrador Unico
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 9 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Administrador Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 9 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-30
Información de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos