JOSE CONESA MARTINEZ
Informe ejecutivo de JOSE CONESA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSE CONESA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO PEMOGARRI SL | Administrador Solidario | 14/12/2016 | |
CONESA MARTINEZ INSTALACIONES Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 05/02/2009 | |
CONESA MARTINEZ INSTALACIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE CONESA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE CONESA MARTINEZ
Empresa: EDIFICIO PEMOGARRI SL
Administrador Solidario
- Jose Conesa Martinez
- Juan Bastida Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 137, S 8, H MU 44021, I/A 4 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-30
Empresa: EDIFICIO PEMOGARRI SL
Administrador Mancomunado
- Jose Conesa Martinez
- Juan Bastida Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 137, S 8, H MU 44021, I/A 4 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-30
Empresa: DIAMUR SL
Administrador Unico
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 82, S 8, H MU 9509, I/A 4 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Apoderado Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 10 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-30
Consejero Delegado Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
Consejero
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 25, S 8, H MU 41845, I/A 2 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Empresa: COVIMUSA SL
Administrador Mancomunado
- Francisca Perez Mora
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 104, S 8, H MU 13344, I/A 5 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Administrador Solidario
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 142, S 8, H MU 26513, I/A 8 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-30
Administrador Unico
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 31, S 8, H MU 70661, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-30
Socio Único
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 31, S 8, H MU 70661, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-30
Información de JOSE CONESA MARTINEZ
Mostramos los datos de JOSE CONESA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE CONESA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos