JESUS CONESA MARTINEZ
Informe ejecutivo de JESUS CONESA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JESUS CONESA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELITE FONTANEROS SL | Socio Unico | 19/05/2010 | |
ELITE FONTANEROS SL | Administrador Unico | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE JESUS CONESA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS CONESA MARTINEZ
Administrador Unico
- Jesus Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 25, S 8, H MU 41845, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Apoderado Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 10 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-30
Administrador Unico
- Jesus Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 25, S 8, H MU 41845, I/A 2 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Consejero Delegado Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
Consejero
- Jesus Conesa Martinez
- Jose Conesa Martinez
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Presidente
- Jesus Conesa Martinez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 25, S 8, H MU 41845, I/A 2 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-30
Empresa: FONTANEROS HNOS. CONESA SL
Administrador Solidario
- Jesus Conesa Martinez
- Miguel Angel Hernandez Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 143, S 8, H MU 26513, I/A 9 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-30
Empresa: ELITE FONTANEROS SL
Administrador Unico
- Jesus Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 149, S 8, H MU 73231, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-30
Empresa: ELITE FONTANEROS SL
Socio Único
- Jesus Conesa Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 149, S 8, H MU 73231, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-30
Información de JESUS CONESA MARTINEZ
Mostramos los datos de JESUS CONESA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS CONESA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos