MESEGUER BASIERO JOSE
Informe ejecutivo de MESEGUER BASIERO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 61
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE MESEGUER BASIERO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORCELANOSA CANTABRIA SA | Apoderado | 13/07/2022 | |
PORCELANOSA CADIZ SA | Apoderado | 16/05/2022 | |
PORCELANOSA BATIMAT SA | Apoderado | 12/05/2022 | |
PORCELANOSA ALMERIA SA | Apoderado | 11/05/2022 | |
ALBITA SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | |
PORSAFIN GRUPO AIE | Secretario | 12/04/2021 | |
PORSAFIN GRUPO AIE | Consejero | 12/04/2021 | |
PORCELANOSA GRUPO AIE | Secretario | 09/04/2021 | |
PORCELANOSA GRUPO AIE | Consejero | 09/04/2021 | |
URBAN INCENTIVES SL | Administrador Solidario | 24/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESEGUER BASIERO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESEGUER BASIERO JOSE
Empresa: PORCELANOSA MALAGA SA
Apoderado
- Almela Llop Salvador
- Almela Llop Salvador
- Carmona Gonzalez Ignacio
- Colonques Garcia Planas Ana
- Colonques Moreno Hector
- Meseguer Basiero Jose
- Meseguer Basiero Jose
- Rubert Cantavella Manuel
- Rubert Cantavella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6172, L 5079, F 7, S 8, H MA 2208, I/A 39 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-29
Empresa: PORCELANOSA NORTE SA
Apoderado
- Almela Llop Salvador
- Almela Llop Salvador
- Colonques Garcia Planas Ana
- Colonques Moreno Hector
- Martin Pascual Jose Luis
- Meseguer Basiero Jose
- Meseguer Basiero Jose
- Rubert Cantavella Manuel
- Rubert Cantavella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 169, S 8, H LE 5092, I/A 51 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-24
Empresa: PORCELANOSA MALLORCA SA
Apoderado
- Almela Llop Salvador
- Almela Llop Salvador
- Colonques Garcia Planas Ana
- Colonques Moreno Hector
- Meseguer Basiero Jose
- Meseguer Basiero Jose
- Rubert Cantavella Manuel
- Rubert Cantavella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2950 , F 83, S 8, H PM 1754, I/A 42 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-07
Empresa: PORCELANOSA IBIZA SA
Apoderado
- Almela Llop Salvador
- Colonques Garcia Planas Ana
- Colonques Moreno Hector
- Meseguer Basiero Jose
- Rubert Cantavella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 284, F 68, S 8, H IB 6132, I/A 32 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: PORCELANOSA GALICIA SA
Administrador Solidario
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 29, S 8, H SC 3922, I/A 25 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-15
Empresa: PORCELANOSA NORTE SA
Apoderado
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 168, S 8, H LE 5092, I/A 48 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-24
Empresa: PORCELANOSA CANTABRIA SA
Apoderado
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 203, S 8, H S 9833, I/A 47 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-39
Empresa: PORCELANOSA PORCERAL SA
Apoderado
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 222, S 8, H CO 1183, I/A 47 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-14
Empresa: PORCELANOSA ALICANTE SA
Apoderado
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4412 , F 147, S 8, H A 11330, I/A 37 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-03
Empresa: PORCELANOSA MALLORCA SA
Apoderado
- Meseguer Basiero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2950 , F 82, S 8, H PM 1754, I/A 39 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-07
VER MAS ACTOS
Información de MESEGUER BASIERO JOSE
Mostramos los datos de MESEGUER BASIERO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESEGUER BASIERO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos