PORCELANOSA PORCERAL SA - EXTINGUIDA
Razón Social PORCELANOSA PORCERAL SA
CIF A14216170
Capital Social 3689539.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.porcelanosa.com
Nombres Anteriores
- PORCERAL SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PORCELANOSA SA
VINCULACIONES DE PORCELANOSA PORCERAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORCELANOSA PORCERAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almela Llop Salvador | Apoderado | 27/04/2012 | 19/10/2023 |
Almela Llop Salvador | Apoderado | 24/05/2022 | 19/10/2023 |
Colonques Garcia Planas Ana | Apoderado | 27/11/2015 | 19/10/2023 |
Colonques Garcia Planas Ana | Administrador Solidario | 11/03/2021 | 19/10/2023 |
Meseguer Basiero Jose | Apoderado | 10/10/2014 | 19/10/2023 |
Meseguer Basiero Jose | Apoderado | 24/05/2022 | 19/10/2023 |
Pascual Ponte Jose Luis | Apoderado | 05/04/2013 | 19/10/2023 |
PORCELANOSA SA | Socio Unico | 14/05/2021 | 19/10/2023 |
Rubert Cantavella Manuel | Apoderado | 24/05/2022 | 19/10/2023 |
Rubert Cantavella Manuel | Apoderado | 05/08/2021 | 19/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORCELANOSA PORCERAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 223, S 8, H CO 1183, I/A 51 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-14
Capital Anterior: | 3.489.406,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.133,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.689.539,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 223, S 8, H CO 1183, I/A 50 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 223, S 8, H CO 1183, I/A 49 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 222, S 8, H CO 1183, I/A 47 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 222, S 8, H CO 1183, I/A 48 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 221, S 8, H CO 1183, I/A 46 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-14
Capital Anterior: | 2.388.975,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.100.431,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.489.406,00 | Euros |
Porcentaje: | 46,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 221, S 8, H CO 1183, I/A 45 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-14
Empresa: PORCERAL SA
- PORCELANOSA PORCERAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 22, S 8, H CO 1183, I/A 44 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-14
Empresa: PORCERAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 21, S 8, H CO 1183, I/A 43 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-14
Empresa: PORCERAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 21, S 8, H CO 1183, I/A 42 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-14