PORCELANOSA GRUPO AIE
Razón Social PORCELANOSA GRUPO AIE
CIF V12465118
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente MOSEL INTERNATIONAL SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE PORCELANOSA GRUPO AIE
VINCULACIONES DE PORCELANOSA GRUPO AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORCELANOSA GRUPO AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Meseguer Basiero Jose | Secretario | 09/04/2021 | |
Meseguer Basiero Jose | Consejero | 09/04/2021 | |
MOSEL INTERNATIONAL SL | Consejero | 09/04/2021 | |
MOSEL INTERNATIONAL SL | Consejero Delegado Solidario | 09/04/2021 | |
MOSEL INTERNATIONAL SL | Presidente | 09/04/2021 | |
SORMAN SA | Consejero | 09/04/2021 | |
SORMAN SA | Consejero Delegado Solidario | 09/04/2021 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/12/2019 | |
Colonques Garcia Planas Ana | Apoderado | 11/11/2015 | |
Mezquita Renau Manuel Miguel | Apoderado | 05/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORCELANOSA GRUPO AIE
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 47, S 8, H CS 12961, I/A 38 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 47, S 8, H CS 12961, I/A 37 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-12
- BAJA de URBATEC CERAMICS SA como miembro de la Agrupación por transmisión de su aportación de 1.600 euros a la entidad ya miembro de la Agrupación PORCELANOSA SA por sucesión universal como consecuencia de la FUSION POR ABSORCION de ambas entidades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 46, S 8, H CS 12961, I/A 36 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales por adquisición de las aportacinones de URBATEK CERAMIC SA por otro socio de la agrupación. Se modifica el artículo 6º por el cese la entidad URBATEK CERAMICS SA como socio de la agrupación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 46, S 8, H CS 12961, I/A 36 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-12
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el ARTICULO 5º de los estatutos sociales, como consecuencia de la transmisión de participaciones sociales de la AIE.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 46, S 8, H CS 12961, I/A 35 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-12
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 45, S 8, H CS 12961, I/A 34 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 45, S 8, H CS 12961, I/A 33 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-12
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 45, S 8, H CS 12961, I/A 33 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 45, S 8, H CS 12961, I/A 32 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1398, L 960, F 45, S 8, H CS 12961, I/A 32 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-12