MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
Informe ejecutivo de MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES UKONDARTZ SL | Secretario | 09/10/2013 | 15/07/2015 |
TALLERES UKONDARTZ SL | Consejero | 09/10/2013 | 15/07/2015 |
TALLERES UKONDARTZ SL | Administrador Unico | 05/01/2012 | 09/10/2013 |
TALLERES UKONDARTZ SL | Administrador Solidario | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
Secretario
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H SS 4040, I/A 12 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Unico
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H SS 4040, I/A 12 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Unico
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 34, S 8, H SS 4040, I/A 11 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Solidario
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
- Saiz Larrañaga Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 34, S 8, H SS 4040, I/A 11 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-20
Información de MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON
Mostramos los datos de MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIZABAL LARRAÑAGA GOTZON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos