DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
Informe ejecutivo de DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES UKONDARTZ SL | Consejero | 09/10/2013 | 23/01/2024 |
TALLERES UKONDARTZ SL | Secretario | 15/07/2015 | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Diaz De Guereñu Ruiz De Azua Angel Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 17 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Secretario
- Diaz De Guereñu Ruiz De Azua Angel Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 14 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
- Alcaide Ots Juan Rafael
- Diaz De Guereñu Ruiz De Azua Angel Joaquin
- Fernandez Maure Francisco Javier
- Larrañaga Irasuegui Gorka
- Mendizabal Larrañaga Gotzon
- Sainz Larrañaga Iñigo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H SS 4040, I/A 12 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Información de DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN
Mostramos los datos de DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ DE GUEREÑU RUIZ DE AZUA ANGEL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos