LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
Informe ejecutivo de LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW UKON SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
TALLERES UKONDARTZ SL | Administrador Unico | 23/01/2024 |
VINCULACIONES DE LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
Empresa: NEW UKON SL
Administrador Unico
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 84, S 8, H SS 46272, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Unico
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 75, S 8, H SS 46270, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Unico
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 37, S 8, H SS 4040, I/A 19 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Administrador Unico
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 17 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
- Alcaide Ots Juan Rafael
- Fernandez Maure Francisco Javier
- Larrañaga Irasuegui Gorka
- Sainz Larrañaga Iñigo
Presidente
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 17 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Apoderado
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 36, S 8, H SS 4040, I/A 15 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Apoderado
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H SS 4040, I/A 13 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-20
Empresa: TALLERES UKONDARTZ SL
Consejero
Presidente
- Larrañaga Irasuegui Gorka
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 35, S 8, H SS 4040, I/A 12 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Información de LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA
Mostramos los datos de LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑAGA IRASUEGUI GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos