MENDEZ SANABRIA SARA
Informe ejecutivo de MENDEZ SANABRIA SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MENDEZ SANABRIA SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ SANABRIA SARA
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Administrador Solidario
- Mendez Sanabria Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 151, S 8, H VA 802, I/A 17 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-47
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Administrador Solidario
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 217, S 8, H VA 802, I/A 15 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-47
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- Fresno Crespo Luis
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 217, S 8, H VA 802, I/A 15 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- Fresno Crespo Carlos
- Fresno Crespo Luis
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 215, S 8, H VA 802, I/A 12 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-47
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- Fresno Crespo Carlos
- Fresno Crespo Luis
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 215, S 8, H VA 802, I/A 12 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 159, S 8, H VA 8898, I/A 12 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-47
Empresa: RENTA OLID SL
Apoderado
- Mendez Sanabria Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 197, S 8, H VA 6541, I/A 10 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- Fresno Crespo Carlos
- Fresno Crespo Luis
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 213, S 8, H VA 802, I/A 11 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-47
Información de MENDEZ SANABRIA SARA
Mostramos los datos de MENDEZ SANABRIA SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ SANABRIA SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos