BAUSELA MAGDALENO GLORIA
Informe ejecutivo de BAUSELA MAGDALENO GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUSELA MAGDALENO GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Administrador Solidario | 28/04/2021 | 05/07/2022 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Secretario | 18/09/2018 | 28/04/2021 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2018 | 28/04/2021 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Consejero | 18/09/2018 | 28/04/2021 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Secretario | 19/12/2012 | 18/09/2018 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2012 | 18/09/2018 |
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Consejero | 19/12/2012 | 18/09/2018 |
VINCULACIONES DE BAUSELA MAGDALENO GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUSELA MAGDALENO GLORIA
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Administrador Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 214, S 8, H VA 8898, I/A 15 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
- Bausela Magdaleno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
- Bausela Magdaleno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
Secretario
- Bausela Magdaleno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 159, S 8, H VA 8898, I/A 12 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-47
Información de BAUSELA MAGDALENO GLORIA
Mostramos los datos de BAUSELA MAGDALENO GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUSELA MAGDALENO GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos