DE VEGA AMO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de DE VEGA AMO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE VEGA AMO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA | Administrador Solidario | 28/04/2021 | |
ALCAÑIZ Y FRESNOS SA | Administrador Solidario | 10/10/2019 |
VINCULACIONES DE DE VEGA AMO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VEGA AMO MARIA ANGELES
Empresa: ALCAÑIZ Y FRESNOS SA
Administrador Solidario
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 217, S 8, H VA 802, I/A 15 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
- De Vega Amo Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
- De Vega Amo Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 211, S 8, H VA 8898, I/A 13 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-47
Empresa: SAN CRISTOBAL ENCUADERNACIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Bausela Magdaleno Gloria
- De Vega Amo Maria Angeles
Consejero
- Bausela Magdaleno Gloria
- Blanco Alcañiz Jose Manuel
- De Vega Amo Maria Angeles
- Mendez Sanabria Sara
Presidente
- De Vega Amo Maria Angeles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 159, S 8, H VA 8898, I/A 12 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-47
Información de DE VEGA AMO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de DE VEGA AMO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VEGA AMO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos