MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FACTORIA INMOBILIARIA Y FINANCIERA SL | Socio Unico | 30/01/2023 | |
LA FACTORIA INMOBILIARIA Y FINANCIERA SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 10/03/2021 |
VINCULACIONES DE MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
Administrador Unico
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3834 , F 32, S 8, H TF 69344, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
Socio Único
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3834 , F 32, S 8, H TF 69344, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-38
Empresa: LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
- Mendez Estevez Patricia
- Mendez Estevez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 28, S 8, H TF 22686, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-38
Empresa: SAVY CLOTHING SL
Apoderado
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-38
Empresa: SAVY CLOTHING SL
Apoderado
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 221, S 8, H TF 55014, I/A 2 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL
Apoderado
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 103, S 8, H TF 47356, I/A 4 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: CANARY PHONE SL
Apoderado
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 63, S 8, H TF 22686, I/A 11 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
Empresa: ATLANTICA MOVILES SL
Liquidador
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 210, S 8, H TF 41482, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Empresa: ATLANTICA MOVILES SL
Administrador Unico
- Mendez Estevez Patricia
Liquidador
- Mendez Estevez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 210, S 8, H TF 41482, I/A 3 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-38
Información de MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA
Mostramos los datos de MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ ESTEVEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos