SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Higuera, 29
Código Postal 38202
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 20/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL
VINCULACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estevez Hernandez Florinda | Administrador Solidario | 03/06/2010 | 03/04/2019 |
LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL | Socio Unico | 02/07/2012 | 03/04/2019 |
Mendez Estevez Patricia | Apoderado | 22/06/2015 | 03/04/2019 |
Mendez Gonzalez Laureano Felipe | Administrador Solidario | 03/06/2010 | 03/04/2019 |
ACTOS BORME DE SERVICIOS INTEGRALES F.M. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 103, S 8, H TF 47356, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 103, S 8, H TF 47356, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 103, S 8, H TF 47356, I/A 4 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 103, S 8, H TF 47356, I/A 3 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 102, S 8, H TF 47356, I/A 2 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 100, S 8, H TF 47356, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Dirección:C/ LA HIGUERA 29 - LOCAL 3 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:20/05/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad tiene por objeto: a).- La realización de instalación, reparación, explotación, distribución y servicios, telefónicos, comunicaciones, ingeniería electrónica y telemática. b).- La importación, exportación, compra y venta, por cualquier medio, tanto al por may
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3144 , F 100, S 8, H TF 47356, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38