SAVY CLOTHING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Higuera, 29
Código Postal 38202
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SAVY CLOTHING SL
CIF B76661586
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 26/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mendez Gonzalez Laureano Felipe
Propietario LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL
VINCULACIONES DE SAVY CLOTHING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVY CLOTHING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGUNA GRANDE DE CANARIAS SL | Socio Unico | 09/03/2015 | 03/04/2019 |
Mendez Estevez Patricia | Apoderado | 10/08/2015 | 03/04/2019 |
Mendez Estevez Patricia | Apoderado | 29/09/2015 | 03/04/2019 |
Mendez Gonzalez Laureano Felipe | Administrador Unico | 09/03/2015 | 03/04/2019 |
ACTOS BORME DE SAVY CLOTHING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-38
- Se rectifica el artículo 24 de los estatutos sociales, por haber padecido error en su redacción de la escritura fundacional, siendo la duración correcta del ejercicio social, del 1 de julio de cada año al 30 de junio del año siguiente.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 4 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-38
- Otras modificaciones estatutarias: 24. Cierre del Ejercicio.-Ejercicio social.- El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo comprendido entre el día 1 de julio de cada año y su cierre el día 30 de junio del año siguiente. Excepcionalmente, el primer ejercicio será de menor duración, ya que tendrá su inicio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 4 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 222, S 8, H TF 55014, I/A 3 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 221, S 8, H TF 55014, I/A 2 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 219, S 8, H TF 55014, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 219, S 8, H TF 55014, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Dirección:C/ LA HIGUERA 29 - EDIFICIO MADROÑO LOCAL 3 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:26/01/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Objeto social. La sociedad tiene por objeto: 1.- Como actividad principal: el comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados (CNAE 4751). 2.- Otras actividades secundarias: -La compra, venta, alquiler, explotación, construcción y reforma de toda clase de bienes inmuebles. -El c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 219, S 8, H TF 55014, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38