MELON CRISPIN MARIA ELENA
Informe ejecutivo de MELON CRISPIN MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MELON CRISPIN MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGISTER CONFORT SA | Administrador Concursal | 13/02/2013 | |
E C E ECOCLIMA INSTALACIONES SL | Administrador Concursal | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE MELON CRISPIN MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELON CRISPIN MARIA ELENA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GLOBAL NETWORK & BUSINESS INNOVATION SL
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:D. JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:05/02/2019
Número Procedimiento Concursal:154/2019
Datos Registrales:
Tomo:
33136
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-299865
Inscripción:
14
Fecha Inscripción10/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33136 , F 212, S 8, H M 299865, I/A 14 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GLOBAL NETWORK & BUSINESS INNOVATION SL
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:D. JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:05/02/2019
Número Procedimiento Concursal:154/2019
Datos Registrales:
Tomo:
33136
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-299865
Inscripción:
13
Fecha Inscripción23/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33136 , F 212, S 8, H M 299865, I/A 13 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Empresa: SUMINISTROS DEKOART SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:ANTONIO CARLOS MARTINEZ- UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-374881
Inscripción:
3
Fecha Inscripción11/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 53, S 8, H M 374881, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: MAINVISA GROUP SERVICES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAINVISA GROUP SERVICES SL
Nif:B86584943
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:26/09/2017
Número Procedimiento Concursal:79/2017
Datos Registrales:
Tomo:
30512
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-549108
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/11/2017
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30512 , F 40, S 8, H M 549108, I/A 4 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALROMAR INVERSIONES Y ADQUISICIONES SL
Nif:B85008886
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:DON ANTONIO CARLOS MARTINEZ-UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:933/2015
Datos Registrales:
Tomo:
23870
Libro:
0
Folio:
140
Hoja:
8-428578
Inscripción:
3
Fecha Inscripción22/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23870 , F 140, S 8, H M 428578, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALROMAR INVERSIONES Y ADQUISICIONES SL
Nif:B85008886
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:DON ANTONIO CARLOS MARTINEZ-UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:933/2015
Datos Registrales:
Tomo:
23870
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-428578
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23870 , F 139, S 8, H M 428578, I/A A (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: SUMINISTROS DEKOART SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:ANTONIO CARLOS MARTINEZ-UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-374881
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A A (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: ABYSAL SYSTEMS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ABYSAL SYSTEMS SA
Nif:A28910784
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA MARRERO
Fecha de Resolución:11/09/2013
Número Procedimiento Concursal:152/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4006
Libro:
0
Folio:
192
Hoja:
8-68991
Inscripción:
19
Fecha Inscripción26/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006 , F 192, S 8, H M 68991, I/A 19 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: MAGISTER CONFORT SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAGISTER CONFORT SA
Nif:A28780682
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:11
Juez / Ponente:IGLESIAS GARCIA VILLAR MIRIAM
Fecha de Resolución:10/01/2013
Número Procedimiento Concursal:412/2012
Datos Registrales:
Tomo:
2897
Libro:
0
Folio:
89
Hoja:
8-49752
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 89, S 8, H M 49752, I/A A (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Empresa: E C E ECOCLIMA INSTALACIONES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:E C E ECOCLIMA INSTALACIONES SL
Nif:B81273229
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:11
Juez / Ponente:MIRIAM IGLESIAS GARCIA VILLAR
Fecha de Resolución:08/02/2012
Número Procedimiento Concursal:527/2011
Datos Registrales:
Tomo:
9982
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-159681
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/03/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9982 , F 178, S 8, H M 159681, I/A A (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Información de MELON CRISPIN MARIA ELENA
Mostramos los datos de MELON CRISPIN MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELON CRISPIN MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos