SUMINISTROS DEKOART SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SUMINISTROS DEKOART SL
CIF B84259282
Actividad Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
Fecha de Constitución 04/03/2005
VINCULACIONES DE SUMINISTROS DEKOART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS DEKOART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Fernandez Roberto Antonio | Liquidador | 21/08/2014 | 11/04/2018 |
Melon Crispin Maria Elena | Administrador Concursal | 21/03/2016 | 11/04/2018 |
Martinez Fernandez Roberto Antonio | Administrador Unico | 21/08/2014 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS DEKOART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 53, S 8, H M 374881, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:ANTONIO CARLOS MARTINEZ- UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-374881
Inscripción:
3
Fecha Inscripción11/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 53, S 8, H M 374881, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:MARIA SERANTES GOMEZ
Fecha de Resolución:07/10/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-374881
Inscripción:
3
Fecha Inscripción11/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 53, S 8, H M 374881, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:MARIA SERANTES GOMEZ
Parte Dispositiva:
Auto por el que se inscribe la conclusión del concurso, el cese del administrador concursal y la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:07/10/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-374881
Inscripción:
3
Fecha Inscripción11/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 53, S 8, H M 374881, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Melon Crispin Maria Elena
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:ANTONIO CARLOS MARTINEZ-UCEDA CALATRAVA
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-374881
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A A (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS DEKOART SL
Nif:B84259282
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:8
Juez / Ponente:ANTONIO CARLOS MARTINEZ-UCEDA CALATRAVA
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO CONSERVANDO EL DEUDOR LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDAS A LA INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL, DECLARADO DE FORMA CONJUNTA CON EL CONCURSO DE "ABROMAR INVERSIONES Y ADQUISICIONES SL", NUMERO 933/15-2&
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1014/2015
Datos Registrales:
Tomo:
21118
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-374881
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/03/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A A (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A 2 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A 2 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21118 , F 52, S 8, H M 374881, I/A 2 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28