MELE ALSINA PEDRO
Informe ejecutivo de MELE ALSINA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MELE ALSINA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA | Presidente | 16/06/2009 | 10/06/2015 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA | Consejero Delegado | 16/06/2009 | 10/06/2015 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA | Consejero | 16/06/2009 | 10/06/2015 |
DISFARCA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SL | Administrador Unico | 11/06/2009 | 05/11/2009 |
RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL | Consejero | 26/08/2009 | |
DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA LERIDANA SA | Administrador Unico | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE MELE ALSINA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELE ALSINA PEDRO
Consejero Delegado
- Mele Alsina Pedro
Consejero
- Barrull Becerra Nuria
- Mele Alsina Pedro
- Perez Delgado Juan Jose
Presidente
- Mele Alsina Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 67, S 8, H L 1634, I/A 38 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-25
Administrador Unico
- Mele Alsina Pedro
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 32, S 8, H L 23795, I/A 11 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-25
Empresa: RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 196, S 8, H L 19281, I/A 2 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-25
Administrador Unico
- Mele Alsina Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29861 , F 93, S 8, H B 163391, I/A 9 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-08
Consejero Delegado
- Mele Alsina Pedro
Consejero
Presidente
- Mele Alsina Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 91, S 8, H L 1634, I/A 28 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-25
Consejero Delegado
- Mele Alsina Pedro
Consejero
Presidente
- Mele Alsina Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 91, S 8, H L 1634, I/A 28 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-25
Administrador Unico
- Mele Alsina Pedro
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 109, S 8, H L 1636, I/A 15 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-25
Información de MELE ALSINA PEDRO
Mostramos los datos de MELE ALSINA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELE ALSINA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos