DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA - EXTINGUIDA
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA
CIF A25020850
Capital Social 91610.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 14/09/1979
Página Web www.difale.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COFARES CORPORACION SA
VINCULACIONES DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADIELL AUDITORS SLP | Auditor | 05/08/2013 | 28/12/2017 |
Alises Naranjo Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2016 | 28/12/2017 |
COFARES CORPORACION SA | Presidente | 23/09/2015 | 28/12/2017 |
COFARES CORPORACION SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/09/2015 | 28/12/2017 |
COFARES CORPORACION SA | Consejero | 23/09/2015 | 28/12/2017 |
COFARES CORPORACION SA | Socio Unico | 08/05/2017 | 28/12/2017 |
COFARES CORPORACION SA | Socio único | 28/12/2017 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/11/2015 | 28/12/2017 |
Gomez Blanco Jesus Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2016 | 28/12/2017 |
Gonzalez Bosch Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2016 | 28/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LERIDANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 45 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 45 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 45 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 45 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad por el plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, como consecuencia de la fusión por absorción de la misma por la entidad COFARES CATALUÑA Y ARAGON SAU, como Sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A44 no (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 44 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 44 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 43 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-25
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 91.610,00 | Euros |
Capital Actual: | 91.610,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 187, S 8, H L 1634, I/A 42 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-25
Capital Anterior: | 2.752.880,50 | Euros |
Disminución de capital | 2.752.880,50 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 187, S 8, H L 1634, I/A 42 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-25