RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Manuel de Pedrolo, 5
Código Postal 25001
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL
CIF B25599523
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 15/02/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latorre Vila Benjamin | Consejero | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Latorre Vila Benjamin | Consejero Delegado Mancomunado | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Martinez Martinez Antonio | Consejero | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Martinez Martinez Antonio | Secretario | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Piñol Vilamajo Miquel Francesc | Liquidador | 30/03/2021 | 30/03/2021 |
Queralt Colom Carlos Manuel | Presidente | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Queralt Colom Carlos Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Queralt Colom Carlos Manuel | Consejero | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Vazquez Castillo Juan-manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
Vazquez Castillo Juan-manuel | Consejero | 26/08/2009 | 30/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RACO DEL RIU GESTIO DE PATRIMONI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 197, S 8, H L 19281, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 197, S 8, H L 19281, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 197, S 8, H L 19281, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 197, S 8, H L 19281, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-25
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 196, S 8, H L 19281, I/A 2 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-25
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 196, S 8, H L 19281, I/A 2 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-25
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-17-25
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-17-25