MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCON CONCURSO Y MEDIACION SLP | Administrador Unico | 12/03/2015 | |
TRANSACCIONES COMERCIALES TRANSCO SL | Socio Unico | 20/12/2011 | |
TRANSACCIONES COMERCIALES TRANSCO SL | Administrador Solidario | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
Empresa: SIERRAGRES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SIERRAGRES SA
Nif:A14481105
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Meilan Grande Maria Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:17/07/2018
Número Procedimiento Concursal:532/2018
Datos Registrales:
Tomo:
1225
Libro:
0
Folio:
126
Hoja:
8-11996
Inscripción:
25
Fecha Inscripción11/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 126, S 8, H CO 11996, I/A 25 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES INMOBILIARIAS CORDOPROMOTORA SL
Nif:B14778070
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Meilan Grande Maria Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:29/04/2014
Número Procedimiento Concursal:335/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1949
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-25002
Inscripción:
3
Fecha Inscripción20/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1949 , F 214, S 8, H CO 25002, I/A 3 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-14
Empresa: SIERRAGRES SA
Med.Concusal
- Meilan Grande Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 124, S 8, H CO 11996, I/A 21 N (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-14
Empresa: GESCON CONCURSO Y MEDIACION SLP
Administrador Unico
- Meilan Grande Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 31, S 8, H CO 35515, I/A 1 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES INMOBILIARIAS CORDOPROMOTORA SL
Nif:B14778070
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Meilan Grande Maria Carmen
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:29/04/2014
Número Procedimiento Concursal:335/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1949
Libro:
0
Folio:
213
Hoja:
8-25002
Inscripción:
2
Fecha Inscripción04/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1949 , F 213, S 8, H CO 25002, I/A 2 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-14
Empresa: TRANSACCIONES COMERCIALES TRANSCO SL
Socio Único
- Meilan Grande Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 197, S 8, H CO 10187, I/A 10 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-14
Apoderado
- Meilan Grande Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 107, S 8, H CO 27247, I/A 4 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-14
Empresa: TRANSACCIONES COMERCIALES TRANSCO SL
Administrador Solidario
- Meilan Grande Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 196, S 8, H CO 10187, I/A 8 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-14
Información de MEILAN GRANDE MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MEILAN GRANDE MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEILAN GRANDE MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos