ESTUDIO GERAL ADMINISTRACION DE INVERSORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando de Cordoba, 3
Código Postal 14008
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social ESTUDIO GERAL ADMINISTRACION DE INVERSORES SL
CIF B14824072
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/01/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO GERAL ADMINISTRACION DE INVERSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO GERAL ADMINISTRACION DE INVERSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Magallon Gerardo | Liquidador | 08/11/2011 | 08/11/2011 |
Calvo Magallon Gerardo | Administrador Unico | 22/07/2010 | 08/11/2011 |
Meilan Grande Maria Carmen | Apoderado | 11/08/2010 | 08/11/2011 |
Fernandez Robles Pedro Alberto | Administrador Unico | 22/07/2010 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO GERAL ADMINISTRACION DE INVERSORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 108, S 8, H CO 27247, I/A 5 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 108, S 8, H CO 27247, I/A 5 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 108, S 8, H CO 27247, I/A 5 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 108, S 8, H CO 27247, I/A 5 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 107, S 8, H CO 27247, I/A 4 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 107, S 8, H CO 27247, I/A 3 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 107, S 8, H CO 27247, I/A 3 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-14