MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C. M. S. METALICA 2015 SL | Administrador Unico | 23/12/2015 | 29/08/2023 |
CERRAJERIA ALUNIFER SA | Secretario | 16/12/2010 | 31/01/2017 |
CERRAJERIA ALUNIFER SA | Consejero | 16/12/2010 | 31/01/2017 |
CERRAJERIA ALUNIFER SA | Consejero Delegado Solidario | 31/01/2017 | |
ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | Apoderado | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
Empresa: C. M. S. METALICA 2015 SL
Administrador Unico
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 4372, F 190, S 8, H MA131452, I/A 2 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-29
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Medina Sanchez Jose Luis
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: C. M. S. METALICA 2015 SL
Administrador Unico
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 4372, F 189, S 8, H MA131452, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-29
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 7 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Apoderado
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 22 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-29
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Medina Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 6 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-29
Información de MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos