GOMEZ POZO RAFAEL
Informe ejecutivo de GOMEZ POZO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ POZO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAESTRANZA DE PINTURAS SL | Socio Unico | 02/04/2018 | |
MAESTRANZA DE PINTURAS SL | Administrador Unico | 02/04/2018 | |
CERRAJERIA GOMEZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 29/03/2016 | |
CERRAJERIA ALUNIFER SA | Presidente | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ POZO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ POZO RAFAEL
Empresa: MAESTRANZA DE PINTURAS SL
Administrador Unico
- Gomez Pozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6450 , F 157, S 8, H SE115460, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-41
Empresa: MAESTRANZA DE PINTURAS SL
Nuevo Socio Único
- Gomez Pozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6450 , F 157, S 8, H SE115460, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-41
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero Delegado
- Gomez Pozo Rafael
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: CERRAJERIA GOMEZ E HIJOS SL
Administrador Unico
- Gomez Pozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499, L 4406, F 63, S 8, H MA133261, I/A 1 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-29
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 7 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Empresa: CERRAJERIA ALUNIFER SA
Consejero
- Gomez Pozo Rafael
- Lafuente Perez Jaime
- Medina Sanchez Jose Luis
- Merchan Sanchez Jose Miguel
Presidente
- Gomez Pozo Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818, L 731, F 180, S 8, H MA 24305, I/A 6 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-29
Información de GOMEZ POZO RAFAEL
Mostramos los datos de GOMEZ POZO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ POZO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos