ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuarteles, 51
Código Postal 29002
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
CIF A29675188
Actividad Actividades de las empresas de trabajo temporal
Órgano Administración Administrador único
Propietario CORPORACION UNINSER SA
VINCULACIONES DE ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcos Moya Jose Antonio | Liquidador | 21/12/2011 | 26/12/2012 |
CORPORACION UNINSER SA | Socio Unico | 23/05/2011 | 26/12/2012 |
CORPORACION UNINSER SA | Socio único | 26/12/2012 | |
Garcia Villalba Jose-maria | Apoderado | 27/02/2012 | 26/12/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/07/2009 | 26/12/2012 |
Arcos Moya Jose Antonio | Administrador Unico | 05/07/2010 | 21/12/2011 |
Medina Sanchez Jose Luis | Apoderado | 11/03/2011 | |
Rodriguez Morales Francisco | Administrador Unico | 26/06/2009 | 05/07/2010 |
ACTOS BORME DE ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 124, S 8, H MA 17395, I/A 27 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 124, S 8, H MA 17395, I/A 27 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 26 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 25 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 24 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-130-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 23 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694, L 1607, F 123, S 8, H MA 17395, I/A 22 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-29