MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HITEAN SL | Consejero Delegado | 14/09/2016 | |
HITEAN SL | Consejero | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
Soc.Prof.
- Arenas Bocanegra Eduardo
- Cabeza Mendez Gregorio
- Medina Martinez Angel Maria
- Parra Casado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93806, I/A 3 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-41
Administrador Solidario
- Cabeza Mendez Gregorio
- Medina Martinez Angel Maria
- Parra Casado Jose
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 93806, I/A 3 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-41
Empresa: CERVECERIA LA UNICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CERVECERIA LA UNICA SL
Nif:B91625707
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Medina Martinez Angel Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MARQUEZ RUBIO PEDRO
Fecha de Resolución:24/09/2014
Número Procedimiento Concursal:1999/14
Datos Registrales:
Tomo:
4624
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-72713
Inscripción:
7
Fecha Inscripción05/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 221, S 8, H SE 72713, I/A 7 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-41
Empresa: HITEAN SL
Consejero Delegado
- Medina Martinez Angel Maria
Consejero
- Medina Cachero Angel
- Medina Martinez Angel Maria
- Medina Martinez Carlos
- Medina Martinez Juan Ramon
- Medina Martinez Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6249 , F 161, S 8, H SE110913, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-41
Empresa: BEBAME DISTRIBUCIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Medina Martinez Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5406 , F 44, S 8, H SE 90482, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-41
Empresa: CERVECERIA LA UNICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CERVECERIA LA UNICA SL
Nif:B91625707
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Medina Martinez Angel Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MARQUEZ RUBIO PEDRO
Fecha de Resolución:24/09/2014
Número Procedimiento Concursal:1999/14
Datos Registrales:
Tomo:
4624
Libro:
0
Folio:
220
Hoja:
8-72713
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/01/2015
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 220, S 8, H SE 72713, I/A 4 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-41
Administrador Solidario
- Cabeza Mendez Gregorio
- Medina Martinez Angel Maria
- Parra Casado Jose
Soc.Prof.
- Arenas Bocanegra Eduardo
- Cabeza Mendez Gregorio
- Medina Martinez Angel Maria
- Parra Casado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5551 , F 201, S 8, H SE 93806, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
Empresa: BEBAME DISTRIBUCIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Medina Martinez Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5406 , F 41, S 8, H SE 90482, I/A 1 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-41
Información de MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA
Mostramos los datos de MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MARTINEZ ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos